马崇贤任中航集团董事长、党组书记
【民航事儿】2022年9月2日下午,中国航空集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国航空集团有限公司主要负责同志调整的决定: 马崇贤同志任中国航空集团有限公司董事长、党组书记,免去其中国航空集团有限公司总经理职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。
简历:
马崇贤,男,内蒙古五原人,毕业于内蒙古大学计划统计专业,拥有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。1988年7月参加工作,1985年12月入党。
现任中国航空集团有限公司董事长、党组书记,国航股份副董事长、总裁,国泰航空非常务董事 、董事会副主席、战略和投资委员会委员、航空安全委员会委员。
历任民航内蒙古区局机务科计划员、国航内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记,蓝天旅客服务部总经理,内蒙古分公司副总经理,浙江分公司副总经理、党委书记、总经理等职。
2009年06月,任国航湖北分公司总经理、党委副书记。
2010年04月,任国航股份副总裁、党委常委。
2010年04月至2016年11月,兼任山东航空集团有限公司董事长、总裁和山东航空副董事长。
2016年08月,任中国航空集团公司党组成员。
2016年12月,任中国航空集团公司副总经理。
2021年04月,任中国航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
2021年06月,任国航股份公司副董事长、总裁,国泰航空非常务董事。
2022年9月,中国航空集团有限公司董事长、党组书记。
中航集团领导班子成员:
冯刚
中航集团董事、党组副书记
国航股份董事、党委副书记
谭焕民
中航集团纪检监察组组长、党组成员
国航股份纪委书记、党委常委
王明远
中航集团副总经理、党组成员
国航股份副总裁、党委常委
张胜
中航集团副总经理、党组成员
国航股份副总裁、党委常委
陈志勇
中航集团副总经理、党组成员
国航股份副总裁、党委常委
孙玉权
中航集团总会计师、党组成员
国航股份党委常委
倪继良
中航集团副总经理、党组成员
国航股份副总裁、党委常委
铁粉可以申请备用群,以防走失!
欢迎加入机场、航司、空管、机务、通航、航空货运群交流(非我们粉丝勿加)。
投稿邮箱:minhangnews@163.com